- 积分
- 21130
威望2726 威望
财富73362 拳币
贡献1703 贡献
长老
长老
- 积分
- 21130
- 威望
- 2726 威望
- 精华
- 3
- 财富
- 73362 拳币
- 贡献
- 1703 贡献
- 在线时间
- 2518 小时
- 注册时间
- 2010-1-13
- 最后登录
- 2014-11-23
- 居住地
- 河南省 郑州市
- 听众
- 17
|
发表于 2010-9-4 11:59:37
|
显示全部楼层
上将名单
1955年8月27日授予(55人) 萧克(1907.07.14—2008.10.24),时任国防部副部长兼训练总监部副部长。
李达(1905.10—1993.08),时任国防部副部长兼训练总监部副部长。
张宗逊(1908.02.07—1998.09.14),时任副总长兼训练总监部副部长。
李克农(1899—1962.02.09),时任副总长兼外交部副部长。 王震(1908—1993.03.12),时任副总长兼铁道兵司令、政委。
许世友(1905.02.28—1985.10.22),时任副总长兼南京军区司令。
邓华(1910.04.28—1980.07.03),时任副总长兼沈阳军区司令。
彭绍辉(1906.09.06—1978.04.25),时任副总长兼训练总监部副部长。 张爱萍(1910.01.09—2003.07.05),时任副总长。
杨成武(1914.10.08—2004.02.14),时任副总长兼北京军区司令、防空军司令。 韩先楚(1913—1986.10.03),时任副总长。
李涛(1905.09.04—1970.12.20),时任总参三部部长。 傅秋涛(1907.08.03—1981.08.25),时任总参队列部长。
王平(1907—1998.02.08),时任总参动员部长。 吕正操(1905.01—2009.10.13),时任总参军事交通部长。
傅钟(1900.06.23—1989.07.28),时任总政副主任。 肖华(1916.1.21—1985.08.12),时任总政副主任兼总干部部副部长。
甘泗淇(1903—1964.02.05),时任总政副主任。 宋任穷(1909—2005.01.08),时任总干部部副部长。
赖传珠(1910.04.03—1965.12.24),时任总干部部副部长。 洪学智(1913.02.02—2006.11.20),时任总后副部长。
周士第(1900.9.9—1979.6.30),时任训练总监部副部长兼军外训练部长。
郭天民(1905—1970.05.26),时任训练总监部副部长兼军事出版部长。
周纯全(1905.10.08—1985.07.28),时任武装力量监察部副部长。
杨至诚(1903.11.30—1967.02.03),时任武装力量监察部副部长。
陈再道(1909.01.24—1993.04.06),时任武装力量监察部副部长兼武汉军区司令、湖北军区司令员。
陈奇涵(1897.09.23—1981.06.19),时任军事法院院长。 王宏坤(1909.01.22—1993.08.20),时任海军副司令。
苏振华(1912.06.02—1979.02.07),时任海军副政委兼政治部主任。 刘亚楼(1910.03.12—1965.05.07),时任空军司令。
刘震(1915.03.03—1992.08.20),时任空军副司令。 陈锡联(1915.01—1999.06.10),时任炮兵司令。
韦国清(1913.09.02—1989.06.14),时任驻越南军事顾问团团长公安军副司令。
陈士榘(1909.04.14—1995.07.22),时任工程兵司令。 陈伯钧(1910—1974),时任军事学院副院长。
钟期光(1909.01—1991.05.22),时任军事学院副政委兼政治部主任。
宋时轮(1907.09.10—1991.09.17),时任总高级步校校长。 朱良才(1900.09.27—1989.02.22),时任北京军区政委。
董其武(1899.11.27—1989.03.03),时任69军军长。 唐亮(1910.06.13—1986.11.20),时任南京军区政委。
叶飞(1914—1999.04.18),时任南京军区副司令兼福建军区司令。 杨得志(1911—1994.10.25),时任济南军区司令。
王新亭(1908.12.23—1984.12.11),时任济南军区政委代司令员。 黄永胜(1910—1983.04.26),时任广州军区司令。
李天佑(1914.01.08—1970.09.27),时任广州军区副司令兼广西军区司令。
陈明仁(1903.04.07—1974.05.21),时任55军军长。 贺炳炎(1913.02.05—1960.07.01),时任成都军区司令。
阎红彦(1909—1967.01.08),时任成都军区第一副政委。 谢富治(1909—1972.03.26),时任昆明军区司令兼政委。
陶峙岳(1892.9.18—1988.12.26),时任新疆建设兵团司令。
乌兰夫(1906.12.23—1988.12.08),时任内蒙古军区司令、政委。 周桓(1909.02.22—1993.10.27),时任沈阳军区政委。
杨勇(1912.08—1983.01.06),时任志愿军司令。 李志民(1906.07.09—1987.11.16),时任志愿军政委。
赵尔陆(1905.06.04—1967.02.02),时任二机部长。 1956年授予(1人)
王建安(1907.11.08—1980.07.25),时任沈阳军区副司令员。 1958年授予(1人)
李聚奎(1904.12.31—1995.6.25),时任总后勤部政治委员。 |
评分
-
查看全部评分
|